Auskünfte zu Christina Huber-Schiegg
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Christina Huber-Schiegg
Publikationsnummer: 6047592, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Huber-Schiegg Stiftung, bisher in Arlesheim, CH-280.7.004.934-5, Stiftung (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2008, S. 5, Publ. 4444000).
Gründungsurkunde:
10.10.2001.
Urkundenänderung:
13.09.2010, 12.01.2011.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Lange Gasse 15, 4052 Basel.
Zweck:
Förderung von Ethik, Solidarität und Eigenverantwortlichkeit in der Wirtschaft durch gutes Beispiel, durch Förderung und Unterstützung begabter junger Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die trotz hohem persönlichem und fachlichem Potenzial die selbständige Umsetzung ihrer unternehmerischen Ideen oder den Aufbau einer Existenz als Selbständigerwerbende infolge fehlender Finanzen nicht bewerkstelligen können sowie Unterstützung langjähriger, verdienter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die unverschuldet, z.B. durch Krankheit, Unfall, Kündigung, Restrukturierungen oder andere Auflösungen ihres Arbeitsplatzes in finanzielle Not geraten sind. Die Stiftung sucht ihren Zweck zu erreichen unter anderem durch Ausschüttung finanzieller Unterstützungsbeiträge allgemeiner Natur, durch die Ausschüttung von Beiträgen an die bzw. die vollständige Finanzierung von Aus-, Fort- und Weiterbildungen oder von Umschulungen, durch die Zurverfügungstellung von Kapitalien für Gesellschaftsgründungen und durch die unentgeltliche Vermittlung von neuen Arbeitsstellen.
Aufsichtsbehörde:
Eidg. Departement des Innern.
Organisation neu:
Organisation: Stiftungsrat von 3 - 7 Mitgliedern und Kontrollstelle;
Stiftungsrat von 3-7 Mitgliedern und Revisionsstelle, sofern nicht durch die Aufsichtsbehörde von der Revisionspflicht befreit. Die Stiftung wurde mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 15.02.2008 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen (wie bisher).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Christoph, von Knonau, in Muttenz, Präsident, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Huber-Schiegg, Christina, von Knonau, in Muttenz, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Spiess, Dr. Lukas, von Ormalingen, in Arlesheim, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher).
Publikationsnummer: 5723706, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
wgs ag, in Möhlin, CH-400.3.028.543-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2010, S. 3, Publ. 5604742).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber-Schiegg, Christina, von Knonau, in Muttenz, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 5554424, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Weita AG, in Arlesheim, CH-280.3.916.193-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2010, S. 7, Publ. 5498470).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber-Schiegg, Christoph, von Knonau, in Muttenz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Huber-Schiegg, Christina, von Knonau, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Zanten, Frank, niederländischer Staatsangehöriger, in Vinkeveen (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marsh, Richard, britischer Staatsangehöriger, in Abcoude (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.