Auskünfte zu Martin Hofstetter
Einträge zum Namen Martin Hofstetter
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Martin Hofstetter
Publikationsnummer: HR02-1005361812, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
SYSTEM ELECTRIC Power Quality AG, in Schafisheim, CHE-175.833.237, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 31.12.2019, Publ. 1004796339).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vögtli, Ronny, genannt Ronnie, von Hochwald, in Hirschthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofstetter, Martin, von Entlebuch, in Buchs (ZH), Direktor, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4198690, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
NL Neonlight GmbH, in Spreitenbach, CH-400.4.024.106-5, Produktion und Verkauf von elektrotechnischen Produkten usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 22 vom 04.02.2003, S. 1, Publ. 845534).
Firma neu:
NL Neonlight GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil:, c/o Hofstetter Martin, Ringstrasse 15, 8107 Buchs ZH. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Art. 88a HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofstetter, Martin, von Entlebuch, in Buchs ZH, Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: in Ligornetto, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Ben Taleb, Susanne, von Zürich und Hedingen, in Schlieren, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [bisher: mit Einzelprokura].
Publikationsnummer: 2422284, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Nachtrag des im SHAB Nr. 118 vom 22.06.2004, S. 1, publizierten TB-Eintrags Nr. 4942 vom 16.06.2004. ACC (Aluminium-Cooling-Components) GmbH, in Endingen, CH-130.0.011.127-8, Produktion von und Handel mit Gehäusen, Blechen, Kühlbauelementen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2004, S. 1, Publ. 2321204).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofstetter, Martin, von Entlebuch, in Endingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 21'000.-- [bisher: Gesellschafter].