Auskünfte zu Fritz Hodel
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Fritz Hodel
Publikationsnummer: HR02-1005908661, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Steiner Feuerungen + Energietechnik GmbH, in Bern, CHE-110.308.061, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2023, Publ. 1005697438).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hodel, Fritz, von Konolfingen, in Stettlen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lottaz, Roman, von Rechthalten, in Niederscherli (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Steiner-Schäfer, Therese, von Fahrni und Bowil, in Kehrsatz, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005447513, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Steiner Feuerungen + Energietechnik GmbH, in Kehrsatz, CHE-110.308.061, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2020, Publ. 1004814477).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lottaz, Roman, von Rechthalten, in Niederscherli (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Hodel, Fritz, von Konolfingen, in Stettlen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 3233375, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Steiner Feuerungen + Energietechnik GmbH, in Kehrsatz, CHE-110.308.061, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2016, Publ. 3184093).
Statutenänderung:
13.12.2016.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Verkauf, die Montage, die Installation und den Unterhalt von energietechnischen Anlagen, den Handel mit Waren aller Art sowie die Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen im In- und Ausland erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen, Patente, Lizenzen und Vertretungen im In- und Ausland erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verwalten oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 13.11.2003 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gemäss einer noch zu erstellenden Inventarliste diverses Verbrauchsmaterial, Messgeräte/Werkzeuge usw., Fahrzeuge sowie Büroutensilien/EDV zum Preis von höchstens CHF 130'000.-- zu übernehmen.].
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balzli, Fritz, von Bern, in Schüpfen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Flückiger, Daniel, von Auswil, in Gümligen (Muri bei Bern), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hodel, Fritz, von Konolfingen, in Stettlen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
Lottaz, Roman, von Rechthalten, in Niederscherli (Köniz), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Ueberstorf, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
Steiner-Schäfer, Therese, von Bowil und Fahrni, in Kehrsatz, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].