Auskünfte zu Bernhard Herzog
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Bernhard Herzog
Publikationsnummer: HR02-1005621041, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Yetnet Kabelgenossenschaft Villnachern, in Villnachern, CHE-103.986.273, Genossenschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2013, S.0, Publ. 940225).
Firma neu:
Yetnet Kabelgenossenschaft Villnachern in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.11.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Bernhard, von Ennetbaden, in Villnachern, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sonderegger, Markus, von Wald (AR), in Villnachern, Vizepräsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hilff, Daniel, von Remigen, in Villnachern, Mitglied der Verwaltung, Kassier, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stehle, Peter M., von St. Gallen, in Villnachern, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 5578594, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Yetnet Kabelgenossenschaft Villnachern, in Villnachern, CH-400.5.003.480-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2006, S. 2, Publ. 3340702).
Statutenänderung:
24.02.2010.
Domizil neu:
c/o Bernhard Herzog, Hüttenmattweg 9, 5213 Villnachern.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt, ihren Mitgliedern Kommunikationsdienste für Ton, Bild und Daten zu vermitteln. Sie betreibt eine Kabelanlage, hält diese instand und kann einem Zweckverband beitreten.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Gestrichener Haftungsvermerk aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 87 Abs. 1 HRegV.] [gestrichen: Haftung: Ohne persönliche Haftung der Genossenschafter.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten..
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich oder durch Publikation im Mitteilungsblatt der Gemeinde Villnachern. Gemäss Erklärung des Vorstandes vom 11.03.2010 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gfeller, Jürg, von Signau, in Villnachern, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehner, Walter, von Rorschacherberg, in Villnachern, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zerzawy, Kurt, von Neuenhof, in Villnachern, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Bernhard, von Ennetbaden, in Villnachern, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sonderegger, Markus, von Wald AR, in Villnachern, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hilff, Daniel, von Remigen, in Villnachern, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.