Auskünfte zu Vera Herter-Rizzi
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Vera Herter-Rizzi
Publikationsnummer: 6573588, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
J. Rizzi AG, in Cazis, CH-350.3.004.863-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2009, S. 12, Publ. 5085306).
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 63C, 7408 Cazis.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herter, Elin, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herter, Adrian, von Zürich, in Cazis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herter-Rizzi, Vera, von Zürich, in Cazis, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caviezel, Jakob, von Tomils, in Thusis, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Herter, Eugen, von Zürich, in Cazis, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 5085306, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Berichtigung des im SHAB Nr. 105 vom 04.06.2009, S. 10, publizierten TR-Eintrags Nr. 2614 vom 28.05.2009. J. Rizzi AG, in Cazis, CH-350.3.004.863-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2009, S. 10, Publ. 5049922).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herter, Eugen, von Zürich, in Cazis, Präsident, mit Einzelunterschrift [nicht: in Zürich];
Herter-Rizzi, Vera, von Zürich, in Cazis, mit Einzelunterschrift [nicht: mit Kollektivprokura zu zweien].
Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Personalfürsorgestiftung der Firma J. Rizzi AG Cazis, in Cazis, Stiftung (SHAB Nr. 39 vom 16.02.1985, S. 624).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herter-Rizzi, Eugen, von Zürich, in Cazis, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Masein];
Herter-Rizzi, Vera, von Zürich, in Cazis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lanicca-Liver, Lorenz, von Sarn, in Cazis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rizzi-Nogler, Georg, von Cazis, in Cazis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.