Auskünfte zu Eduard Hermann
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Eduard Hermann
Handelsregister-Amt Wallis
Raiffeisenbank Leuk-Leukerbad, in Leuk, Genossenschaft (SHAB Nr. 179 vom 14.09.2000, S. 6304).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oggier, Urs, von Salgesch, in Leuk, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zen-Ruffinen, Yves, von Leuk, in Susten (Leuk), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gruber, Othmar, von Gampel, in Leuk, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hermann, Eduard, von Albinen, in Albinen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grichting, Jean-Claude, von Leukerbad, in Leukerbad, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grand, Erno, von Leuk, in Susten (Leuk), Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Wallis
Raiffeisenbank Leuk-Susten, in L e u k, Genossenschaft (SHAB Nr. 26 vom 09.02. 1998, S. 977).
Statutenänderung:
11.04.1999.
Firma neu:
Raiffeisenbank Leuk- Leukerbad.
Fusion:
Die Genossenschaft übernimmt die Raiffeisenbank Leukerbad- Albinen-Inden, in Leukerbad, durch Fusion. Aktiven von CHF 101 708 685.01 und Passiven von CHF 101 708 685.01 der Raiffeisenbank Leukerbad-Albinen-Inden gehen gemäss Fusionsvertrag vom 09.04./11.04.1999 und Fusionsbilanz per 31.12.1998 durch Universalsukzession auf die Genossenschaft über. Die Übernahme erfolgt ohne Preiszahlung. Den Genossenschaftern der Raiffeisenbank Leukerbad-Albinen- lnden wird für die 921 Anteilscheine von Fr. 200 je ein Anteilschein zu Fr. 200 der Raiffeisenbank Leuk-Leukerbad übergeben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gruber, Othmar, von Gampel, in Leuk, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fatzer, Armin, von Leukerbad, in Leukerbad, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Hermann, Eduard, von Albinen, in Albinen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grichting, Jean-Lou, von Leukerbad, in Leukerbad, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grichting, Jean-Claude, von Leukerbad, in Leukerbad, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.