Auskünfte zu Dieter Herfeld
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Dieter Herfeld
Publikationsnummer: 6202832, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
ICE-BLITZ GmbH, in Tuggen, CH-130.4.002.950-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2001, S. 8920).
Statutenänderung:
30.05.2011.
Sitz neu:
Schübelbach.
Domizil neu:
Haltenweg 35, 8862 Schübelbach.
Zweck neu:
Herstellung, Handel sowie Verkauf von Sportartikeln;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen;
kann Grundstücke und Wertschriften erwerben, halten und veräussern sowie Darlehen gewähren.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 30.5.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herfeld, Dieter, von Vorderthal, in Feusisberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bünter, Eveline, von Wolfenschiessen, in Schübelbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher:in Tuggen und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Herfeld-Güller, Monika, von Vorderthal und Hüttikon, in Feusisberg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 200.00. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Publikationsnummer: 5397878, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Sunbaker AG, in Feusisberg, CH-130.0.006.396-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 20.10.2008, S. 11, Publ. 4697074).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogel, Denise, von Aesch BL, in Feusisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herfeld, Dieter, von Vorderthal, in Feusisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dörreich, Dr. Kurt, von Deutschland, in Grenzach (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Schönsleben, Paul, von Bronschhofen, in Dürnten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Baldinger, Robert, von Rekingen AG, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaiser, Martin, von Schlossrued, in Frick, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter];
RST Revisions- Steuerberatungs- und Treuhand AG (CH-270.3.002.463-6), in Basel, Revisionsstelle [bisher: RST Rev.- Steuerberatungs- und Treuhand AG, in Basel].
Publikationsnummer: 4697074, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Sunbaker AG, in Feusisberg, CH-130.0.006.396-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 27.05.1997, S. 3537).
Gestrichene Personen und Unterschriften:
Herfeld, Monika Silvia, von Hüttikon, in Feusisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Denise, von Aesch BL, in Feusisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin];
Herfeld, Dieter, von Vorderthal, in Feusisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Deutschland, Delegierter];
Schönsleben, Paul, von Bronschhofen, in Dürnten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaiser, Martin, von Schlossrued, in Frick, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dörreich, Dr. Kurt, von Deutschland, in Grenzach (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.