Auskünfte zu Alfred Herberth
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Alfred Herberth
Publikationsnummer: 3131664, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Skyline Fitness und Freizeit AG, bisher in Buchs AG, CH-400.3.006.721-9, Betrieb und Unterhalt eines Fitnesscenters usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.1995, S. 6697).
Statutenänderung:
25.11.2005.
Sitz neu:
Aarau.
Domizil neu:
Rohrerstrasse 78, 5000 Aarau.
Zweck neu:
Betrieb und Unterhalt eines Fitness- und Freizeitcenters sowie Handel mit Sport- und Fitnessgeräten, Sportbekleidung und Ernährungsprodukten;
die Gesellschaft kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben, vermieten, belasten und veräussern, sich bei andern Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten sowie gleichartige Unternehmungen erwerben oder errichten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herberth, Alfred, deutscher Staatsangehöriger, in Buchs AG, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2439924, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
FC Aarau AG, in Aarau, CH-400.3.024.052-7, Profi-Fussballspielbetrieb, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2004, S. 1, Publ. 2103902).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herberth, Alfred, deutscher Staatsangehöriger, in Buchs AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaub, Dr. Rudolf P., von Ettingen, in Wohlen AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hegi, Roger, von Villmergen, in Männedorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 808648, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
FC Aarau AG, in Aarau, Bahnhofstrasse 55, 5000 Aarau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
6.01.2003.
Zweck:
Durchführung, Organisation und Leitung eines Profi-Fussballspielbetriebes;
die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 1'510'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'510'000.--.
Aktien:
15'100 Inhaberaktien zu CHF 100.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.
Eingetragene Personen:
Hunziker, Dr. Michael, von Aarau und Oberkulm, in Küttigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stebler, Christian, von Busswil bei Büren, in Hirschthal, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Dr. Andreas, von Aarau und Mülligen, in Aarau, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herberth, Alfred, deutscher Staatsangehöriger, in Buchs AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herzog, René, von Wegenstetten, in Biberstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ritter, René, von Oberentfelden, in Oberentfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Landolt, Marc, von Aarau, in Zofingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
thv AG, in Aarau, Revisionsstelle.