Auskünfte zu Andreas Henrici
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Andreas Henrici
Publikationsnummer: HR02-1005052957, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Stiftung Africa Sophia, bisher in Oberdiessbach, CHE-109.477.053, Stiftung (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2014, Publ. 1749047).
Urkundenänderung:
28.09.2020.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Thomas Egli, Schaufelbergerstrasse 28, 8055 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flükiger-Schwager, Verena, von Lauperswil, in Oberdiessbach, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Thomas Patrick, von Krauchthal, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Henrici, Andreas, von Basel, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Maur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 1227344, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stiftung Africa Sophia, bisher in Zürich, Weiterführung der von Schweizer Marianisten und Marianisten-Schwestern in Afrika, insbesondere in Togo, getätigten Arbeit in Erziehung, Unterricht usw., Stiftung (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2001, S. 9863).
Gründungsurkunde:
20.02.1997.
Urkundenänderung:
25.08.2003.
Sitz neu:
Oberdiessbach.
Domizil neu:
c/o Verena Flükiger, Ahornweg 3, 3672 Oberdiessbach.
Zweck:
Weiterführung der von Schweizer Marianisten und Marianisten-Schwestern in Afrika, insbesondere in Togo, getätigten Arbeit in Erziehung, Unterricht und Entwicklungshilfe durch afrikanische Kräfte.
Aufsichtsbehörde:
Eidgenössisches Departement des Innern.
Organisation:
Stiftungsrat von 3 Mitgliedern und Kontrollstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flükiger-Schwager, Verena, von Lauperswil, in Oberdiessbach, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Schwager, Hugo, von Bichelsee-Balterswil und Zürich, in Dietikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Henrici, Andreas, von Basel, in Forch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Maur].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Stiftung Africa Sophia, in Zürich, c/o Sophie Schwager-Stadler, Rotbuchstrasse 8, 8006 Zürich, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
20.02.1997.
Zweck:
Weiterführung der von Schweizer Marianisten und Marianisten-Schwestern in Afrika, insbesondere in Togo, getätigten Arbeit in Erziehung, Unterricht und Entwicklungshilfe durch afrikanische Kräfte.
Aufsichtsbehörde:
Eidgenössisches Departement des Innern.
Organisation:
Stiftungsrat von 3 Mitgliedern und Kontrollstelle.
Eingetragene Personen:
Flückiger, Verena, von Lauperswil, in Oberdiessbach, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Henrici, Andreas, von Basel, in Maur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Leo, von Altdorf UR, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.