Auskünfte zu Bernhard Heid
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Bernhard Heid
Publikationsnummer: 2089747, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
KUnet - Kultur und Unterricht im Netz GmbH, in Breil/Brigels, CHE-110.610.413, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2009, S. 19, Publ. 5114220).
Firma neu:
KUnet - Kultur und Unterricht im Netz GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.04.2015 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heid, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Saarlouis (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cabernard, Jakob, von Breil/Brigels, in Ilanz (Ilanz/Glion), Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ilanz, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 5114220, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
KUnet - Kultur und Unterricht im Netz GmbH, in Breil/Brigels, CH-350.4.001.479-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2005, S. 10, Publ. 3171120). Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 17.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heid, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Saarlouis (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer].
Publikationsnummer: 3171120, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
KUnet - Kultur und Unterricht im Netz GmbH, in Breil/Brigels, CH-350.4.001.479-9, Einrichtung und Betrieb eines oder mehrerer Internetportale für das Anbieten und den Vertrieb von Hilfsmitteln zum Üben und Vertiefen von Lehrstoff aller Art, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2004, S. 10, Publ. 2211576).
Statutenänderung:
20.12.2005.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schencking, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Saarlouis (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heid, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Saarlouis (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000];
S-C-H Silikatbaustoff - Consult- und Holding GmbH, in Saarlouis (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.