Auskünfte zu René Hegetschweiler
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: René Hegetschweiler
Publikationsnummer: 5462438, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Landi Würenlos, in Würenlos, CH-400.5.904.197-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2007, S. 2, Publ. 3839144).
Statutenänderung:
06.06.2008.
Firma neu:
LANDI WÜRENLOS Genossenschaft.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die Haftung bzw. Nachschusspflicht wurde aufgehoben.] [bisher: Haftung: solidarische Haftung bis höchstens CHF 1000.-- je Mitglied, es besteht keine Nachschusspflicht]. Gemäss Erklärung des Vorstandes vom 24.06.2009 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Markwalder, Ulrich, von Würenlos, in Würenlos, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hegetschweiler, René, von Ottenbach, in Würenlos, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burch, Urs, von Sarnen, in Würenlos, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egloff, Walter, von Wettingen, in Würenlos, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Geissmann, Sandra, von Würenlos, in Würenlos, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 2053472, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Landi Würenlos, in Würenlos, Förderung der wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Mitglieder usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2001, S. 9482).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Markwalder, Hans, von Würenlos, in Würenlos, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hegetschweiler, René, von Ottenbach, in Würenlos, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Nyfeler, Daniel, von Gondiswil, in Hüttikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Landi Würenlos, in Würenlos, Förderung der wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Mitglieder usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 174 vom 07.09.2000, S. 6138).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kiser, Hedwig, von Sarnen, in Würenlos, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Markwalder, Ulrich, von Würenlos, in Würenlos, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hegetschweiler, René, von Ottenbach, in Würenlos, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.