Auskünfte zu Johannes Karl Hauser
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Johannes Karl Hauser
Publikationsnummer: HR02-1004648224, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
IHK Immobilien AG, in Wilen (TG), CHE-417.908.737, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 16.06.2015, S.0, Publ. 2209527).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Kerstin, von Häggenschwil, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser, Johannes Karl, von Häggenschwil, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6532068, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
ifp sankt gallen ag, in St. Gallen, CH-320.3.018.443-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2009, S. 12, Publ. 5342246).
Statutenänderung:
27.01.2012.
Zweck neu:
Unternehmens-, Finanz- und Versicherungsberatung, Vermittlung von Versicherungen sowie Erbringung von kommerziellen und administrativen Dienstleistungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktien neu:
90 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 100 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien). [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Johannes genannt Hannes, von Häggenschwil, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Peter, von St. Gallen, in Niederteufen (Schlatt-Haslen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von St. Gallen und Wartau, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kuhn, Peter, von St. Gallen, in Teufen AR, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von St. Gallen und Lütisburg, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ernst, Otto, von Luthern, in Goldach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ledergerber, Bruno, von Waldkirch, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Waldkirch und Andwil SG, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].
Publikationsnummer: 6460068, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
ifp suisse gmbh, in St. Gallen, CH-320.4.060.373-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 166 vom 28.08.2009, S. 12, Publ. 5220080).
Statutenänderung:
06.12.2011.
Firma neu:
blvs gmbh.
Domizil neu:
St.Georgen-Strasse 190, 9011 St. Gallen.
Zweck neu:
Die Unternehmens-, Finanz- und Versicherungsberatung, die Vermittlung von Versicherungen sowie die Erbringung von diversen Dienstleistungen im In- und Ausland, insbesondere im musikalischen Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Johannes genannt Hannes, von Häggenschwil, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Müller, Peter, von St. Gallen und Wartau, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Kuhn, Peter, von St. Gallen und Lütisburg, in Teufen AR, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hüppi, Gabriela, von Eschenbach SG, in St. Gallen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 28 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Ledergerber, Bruno, von Waldkirch und Andwil SG, in St. Gallen, Gesellschafter, mit Einzelprokura, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien, ohne Stammanteil].