Auskünfte zu Markus Hauert
Einträge zum Namen Markus Hauert
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Markus Hauert
Publikationsnummer: HR02-1006016617, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
DURATEC AG, bisher in Reiden, CHE-113.012.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2017, Publ. 3363359).
Statutenänderung:
03.04.2024.
Sitz neu:
Dulliken.
Domizil neu:
Bodenackerstrasse 64, 4657 Dulliken.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nauer, Rolf, von Bremgarten AG, in Pfaffnau, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauert, Marco, von Ersigen, in Olten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauert, Markus, von Ersigen, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wittlin, David, von Zürich und Reinach (BL), in Reiden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1005489170, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Diotrol AG, in Dulliken, CHE-107.159.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 01.02.2021, Publ. 1005088309).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauert, Markus, von Ersigen, in Olten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hauert, Marco, von Ersigen, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1004647992, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Dahmer Streichservice AG, in Dulliken, CHE-143.202.541, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2015, S.0, Publ. 2259787).
Firma neu:
Dahmer Streichservice AG in Liq..
Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 03.06.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauert, Markus, von Ersigen, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Holzer, Pascal, von Moosseedorf, in Oberentfelden, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].