Auskünfte zu Lasse Lippert Dyhre Hansen
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Lasse Lippert Dyhre Hansen
Publikationsnummer: HR02-1004648884, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Tiger Stores (Switzerland) AG, in Luzern, CHE-465.956.118, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2018, Publ. 4052423).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hansen, Lasse Lippert Dyhre, dänischer Staatsangehöriger, in Frederiksberg (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klinkby, Nicolai Soren, dänischer Staatsangehöriger, in Kgs. Lyngby (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KBT Revisions AG, Zweigniederlassung Baar (CHE-365.026.377), in Baar, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jakobsen, Christian Kofoed Hertz, dänischer Staatsangehöriger, in Rungsted Kyst (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jermiin, Martin Le Sage de Fontenay, dänischer Staatsangehöriger, in Frederiksberg (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KBT Revision AG (CHE-376.424.285), in Baar, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 4052423, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Tiger Stores (Switzerland) AG, bisher in Zürich, CHE-465.956.118, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2016, Publ. 2651041).
Statutenänderung:
10.01.2018.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Krongasse 2, 6003 Luzern. [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 21.01.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vidal, Xavier, französischer Staatsangehöriger, in Kopenhagen (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Linander, Michael, schwedischer Staatsangehöriger, in Kopenhagen (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hansen, Lasse Lippert Dyhre, dänischer Staatsangehöriger, in Frederiksberg (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klinkby, Nicolai Soren, dänischer Staatsangehöriger, in Kgs. Lyngby (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KBT Revisions AG, Zweigniederlassung Baar (CHE-365.026.377), in Baar, Revisionsstelle.