Auskünfte zu Markus Halter-Bühlmann
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Markus Halter-Bühlmann
Publikationsnummer: HR02-1004473522, Handelsregister-Amt Obwalden, (140)
Strassengenossenschaft Stadel-Schneit-Blattisdurren-Emmeti, in Lungern, CHE-100.957.861, Genossenschaft (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2016, Publ. 2715465).
Domizil neu:
c/o Eduard Vogler, Wichelsgraben 14, 6078 Lungern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Halter-Bühlmann, Markus, von Lungern, in Lungern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten oder Sekretär.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogler, Eduard, von Lungern, in Lungern, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten oder der Sekretärin.
Publikationsnummer: 5187620, Handelsregister-Amt Obwalden, (140)
Strassengenossenschaft Stadel-Schneit-Blattisdurren-Emmeti, in Lungern, CH-140.5.001.378-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 106 vom 02.06.2006, S. 10, Publ. 3402000).
Statutenänderung:
22.06.2007, 26.06.2009.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt den Unterhalt der Erschliessungsstrassen 'Stadel-Schneit-Blattisdurren-Emmeti' mit den damit verbundenen Nebenanlagen. Vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten: gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 29.06.2009 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [gestrichen: Verwaltungsrat: 5 oder mehr Mitglieder]. [Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Halter-Felder, Hansruedi, von Lungern, in Bürglen (Lungern), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier oder Sekretär;
Vogler-Hess, Monika, von Engelberg, in Kaiserstuhl, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsident oder Vizepräsident;
Imfeld-Amstalden, Niklaus, von Sarnen, in Bürglen (Lungern), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier oder Sekretär.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halter-Bühlmann, Markus, von Lungern, in Bürglen OW, Präsident, mit Kollektivunterschrit zu zweien mit dem Vizepräsidenten oder Sekretär [bisher: Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Furrer-Vogler, Josef, von Lungern, in Lungern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Sekretär [bisher: Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung];
Vogler, Eva, von Lungern, in Bürglen OW, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Publikationsnummer: 3402000, Handelsregister-Amt Obwalden, (140)
Strassengenossenschaft Stadel-Schneit-Blattisdurren-Emmeti, in Lungern, CH-140.5.001.378-8, Erstellung und Unterhalt der Erschliessungsstrassen 'Stadel-Schneit-Blattisdurren-Emmeti' mit den damit verbundenen Nebenanlagen, Genossenschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2005, S. 13, Publ. 3160756).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Halter-Simoni, Niklaus, von Lungern, in Lungern, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsident oder Vizepräsident.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halter-Bühlmann, Markus, von Lungern, in Bürglen OW, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.