Auskünfte zu Tobias Hähnlein
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Tobias Hähnlein
Publikationsnummer: HR02-1005448967, Handelsregister-Amt Zug, (170)
UMB AG, in Cham, CHE-106.634.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2022, Publ. 1005427302).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der UMB Services AG, in Cham (CHE-110.359.880), gemäss Fusionsvertrag vom 30.03.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 2'331'809.78 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 560'970.07 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bolli-Margiotta, Marc, von Winterthur, in Gachnang, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Budke, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggli, Werner, von Dachsen, in Steckborn, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gautschi, Stephan, von Reinach (AG), in Lupfig, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gretener, Patrick, von Cham, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guggiari, Claude, von Basel und Savosa, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hähnlein, Tobias, von Egg, in Wetzikon (ZH), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imoberdorf, Roland, von Hausen am Albis, in Hausen am Albis, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reisinger, Andreas, von Eschenbach (LU), in Wettingen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rietschin, Markus, von Pratteln, in Elsau, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004928039, Handelsregister-Amt Zug, (170)
UMB AG, in Cham, CHE-106.634.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2020, Publ. 1004880287).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Döbeli, Florian, von Schwerzenbach, in Thalwil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Holenstein, Patrick, von Bütschwil-Ganterschwil, in Eglisau, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hähnlein, Tobias, von Egg, in Wetzikon (ZH), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reisinger, Andreas, von Eschenbach (LU), in Wettingen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rieser, Daniel, von Wuppenau, in Gams, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vernucci, Antonello, italienischer Staatsangehöriger, in Seuzach, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.