Auskünfte zu Martin Peter Häberli
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Martin Peter Häberli
Publikationsnummer: 3018007, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Stutz Druck AG, in Wädenswil, CHE-104.019.298, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2014, Publ. 1416847).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erni, Heinrich, von Pfäffikon, in Habsburg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Häberli, Martin Peter, von Flurlingen, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zuber, Kurt, von Törbel, in Zumikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-327.753.565), in Grenchen, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-254.9.000.021-9)].
Publikationsnummer: 7096512, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Stutz Druck AG, in Wädenswil, CH-020.3.020.357-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2012, Publ. 6870568).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häberli, Martin Peter, von Flurlingen, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5168808, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Vereinigung zur Werbung für Schweizer Papier, in Zürich, CH-020.5.901.535-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2009, S. 32, Publ. 5046652).
Firma neu:
Vereinigung zur Werbung für Schweizer Papier in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Association pour la diffusion du papier suisse en liquidation). Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.05.2009 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fritz, Max, von Zürich, in Zürich, Präsident der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Häberli, Martin, von Flurlingen, in Zürich, Vizepräsident der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien].