Auskünfte zu Lawrence Haber
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Lawrence Haber
Publikationsnummer: 4696836, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Credit Suisse Asset Management International Holding, in Zürich, CH-020.3.004.376-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2008, S. 26, Publ. 4565930).
Statutenänderung:
06.06.2008.
Firma neu:
Credit Suisse Asset Management International Holding Ltd.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haber, Lawrence, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Demuth, Holger G., von Flawil, in Rüschlikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perrig, Jean Christophe, von Brig-Glis, in London (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lohmann, Gerhard O., deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wallace, Mark, britischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4663726, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Credit Suisse Asset Management Investments Ltd, in Zürich, CH-020.3.029.902-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 14.05.2008, S. 21, Publ. 4473770).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hawker, Colin, britischer Staatsangehöriger, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Demuth, Holger, von Flawil, in Rüschlikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haber, Lawrence, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perrig, Jean Christophe, von Brig-Glis, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wallace, Mark Andrew, britischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4588856, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Credit Suisse International Investment Advisors, in Zürich, CH-020.3.029.873-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2008, S. 21, Publ. 4349082).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haber, Lawrence, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hawker, Colin, britischer Staatsangehöriger, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.