Auskünfte zu Lukas Gysin
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Lukas Gysin
Publikationsnummer: 6220380, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Sherpa Outdoor AG, in Basel, CH-280.3.007.370-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2009, S. 7, Publ. 5394524).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser, Hermann, von Trubschachen, in Riehen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gysin, Lukas, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heusler, Dr. Bernhard, von Basel, in Binningen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Rebecca, von Nenzlingen, in Arlesheim, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schuurmans-Stekhoven, Luc, von Niederdorf, in Therwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stoller, Christian, von Frutigen, in Ettingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Hansruedi, von Emmen und Sumiswald, in Eich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lustenberger, Peter, von Luzern, in Stansstad, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knuchel, Christian, von Basel und Tscheppach, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 5385330, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Sherpa Outdoor AG, in Basel, CH-280.3.007.370-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2007, S. 6, Publ. 4233954).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gysin, Lukas, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Heusler, Dr. Bernhard, von Basel, in Binningen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Schneider, Rebecca, von Nenzlingen, in Arlesheim, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Schuurmans-Stekhoven, Luc, von Niederdorf, in Therwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Stoller, Christian, von Frutigen, in Ettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4233954, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Sherpa Outdoor AG, in Basel, CH-280.3.007.370-0, Waren aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2006, S. 5, Publ. 3650006).
Statutenänderung:
28.11.2007.
Aktienkapital neu:
CHF 600'000.-- [bisher: CHF 400'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 600'000.--.
Aktien neu:
12'000 Namenaktien zu CHF 50.-- [bisher: 8'000 Namenaktien zu CHF 50.--].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blaser, Hermann, von Trubschachen, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Knuchel, Christian, von Basel und Tscheppach, in Binningen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Gysin, Lukas, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Heusler, Dr. Bernhard, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Schneider, Rebecca, von Nenzlingen, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Schuurmans-Stekhoven, Luc, von Niederdorf, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung].