Auskünfte zu Niklaus Gutersohn
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Niklaus Gutersohn
Publikationsnummer: 6113938, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Genossenschaft Tigel, Brockenhalle und Schreinerei, in Zürich, CH-020.5.900.712-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2009, S. 35, Publ. 5144880).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gutersohn, Niklaus, von Matzingen, in Zürich, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cantaluppi, Alice, von Basel, in Zetzwil, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3722544, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Genossenschaft Tigel, Brockenhalle und Schreinerei, in Zürich, CH-020.5.900.712-7, Schaffung von Arbeitsplätzen, Genossenschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2006, S. 21, Publ. 3550220).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gutersohn, Niklaus, von Matzingen, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 870482, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Genossenschaft Tigel, Brockenhalle und Schreinerei, in Zürich, Genossenschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2002, S. 27, Publ. 793).
Statutenänderung:
9.11.2000, 6.02.2003.
Zweck neu:
Schaffung von Arbeitsplätzen für die Genossenschaftsmitglieder.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gutersohn, Niklaus, von Matzingen, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wache, Diane, von Mägenwil, in Kilchberg ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Beatrice, von Oberägeri, in Zug, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sixt, Peter, von Oetwil am See, in Männedorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wehrli, Armando, von Küttigen, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Budliger, Tobias, von Küsnacht ZH, in Affoltern am Albis, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].