Auskünfte zu Alexandra Ethel Gutekunst
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Alexandra Ethel Gutekunst
Publikationsnummer: HR02-1005631891, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Hans-Peter Gutekunst-Stiftung, in Basel, CHE-110.001.220, Stiftung (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2020, Publ. 1005054890).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baltreu AG (CHE-450.792.693), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ludwig, Dr. Hubertus, von Gelterkinden, in Sissach, amtlicher Verwalter und Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: amtlicher Verwalter, mit Einzelunterschrift];
Gutekunst, Thomas, von Basel, in Binningen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gutekunst, Alexandra Ethel, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Testaris AG (CHE-245.886.063), in Basel, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: HR02-1005256664, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Gutag AG, in Arlesheim, CHE-102.330.839, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2017, Publ. 3489939).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gutekunst, Alexandra, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ludwig, Dr. Hubertus, von Gelterkinden, in Sissach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gutekunst, Thomas, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1005054890, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Hans-Peter Gutekunst-Stiftung, in Basel, CHE-110.001.220, Stiftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2018, Publ. 1004460261).
Domizil neu:
c/o Ludwig + Partner AG, St. Alban-Vorstadt 110, 4052 Basel. Mit Verfügung vom 16.12.2020 hat die BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) die bisher im Handelsregister eingetragenen Stiftungsräte mit sofortiger Wirkung für die gesamte Dauer der amtlichen Verwaltung suspendiert und die Löschung ihrer entzogenen Zeichnungsberechtigung im Handelsregister angeordnet und hat per sofort Dr. Hubertus Ludwig, Advokat in Basel, als amtlichen Verwalter mit Einzelunterschrift eingesetzt und ihn ermächtigt, das Domizil der Stiftung an seine Adresse zu verlegen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ludwig, Dr. Hubertus, von Gelterkinden, in Sissach, amtlicher Verwalter, mit Einzelunterschrift;
Gutekunst, Alexandra Ethel, von Basel, in Basel, Präsidentin des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Gutekunst, Thomas, von Basel, in Binningen, Vizepräsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Gutekunst, Catherine, von Basel, in Arlesheim, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gutekunst, Christoph, von Basel, in Hochwald, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].