Auskünfte zu Francine Guex
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Francine Guex
Publikationsnummer: 2926365, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
RLF-Stiftung, in Reinach (BL), CHE-115.321.407, Stiftung (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2013, Publ. 7206184).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Enderle, Christof, von St. Gallen, in Therwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guex, Francine, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guex, Michael, von Basel, in Arlesheim, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Kaiser, Benno, von Grellingen, in Nenzlingen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Onori, Jeannine, von Basel, in Burg im Leimental, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirtschafts-Treuhand AG (CHE-101.859.215), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Wirtschafts-Treuhand AG, in Basel (CH-270.3.005.544-5)].
Publikationsnummer: 7206184, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Frihu-Stiftung, in Reinach BL, CH-280.7.013.363-3, Stiftung (SHAB Nr. 13 vom 20.01.2010, S. 7, Publ. 5450972).
Urkundenänderung:
14.03.2013.
Name neu:
RLF-Stiftung.
Domizil neu:
In den Gartenhöfen 9a, 4153 Reinach BL.
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB).
Organisation neu:
[Streichung der Angaben zur Organisation auf Grund geänderter Eintragungsbestimmungen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stöckli, Edith, von Hofstetten-Flüh, in Hofstetten SO, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Enderle, Christof, von St. Gallen, in Therwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guex, Francine, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Reinach BL].
Publikationsnummer: 5425742, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Frihu-Stiftung, in Reinach BL, CH-280.7.013.363-3, c/o Christof Enderle, Advokat, Hauptstrasse 54, 4153 Reinach, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
27.02.2007.
Zweck:
Leistung von Beiträgen an die Finanzierung von Sprachausbildungen von Kindern und Jugendlichen mit Wohnsitz in Eptingen, deren Eltern nicht in der Lage sind, derartige Ausbildungen selber vollständig zu finanzieren. Die Stiftung trägt namentlich zur Finanzierung von Sprachaufenthalten im jeweiligen Ursprungsland der Sprache bei.
Organisation:
Stiftungsrat von 3 bis 5 Mitgliedern und Revisionsstelle. Errichtung der Stiftung durch letztwillige Verfügung vom 27.02.2007 des René Lucien genannt R. Lukas Fritsch, in Arlesheim.
Eingetragene Personen:
Guex, Michel, von Basel, in Arlesheim, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Guex, Francine, von Basel, in Reinach BL, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stöckli, Edith, von Hofstetten-Flüh, in Hofstetten SO, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirtschafts-Treuhand AG, in Basel (CH-270.3.005.544-5), Revisionsstelle.