Auskünfte zu Gisela Gsell
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Gisela Gsell
Publikationsnummer: 926283, Handelsregister-Amt Zug, (170)
GSS Holding AG, in Cham, CH-170.3.000.546-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2010, S. 18, Publ. 5868434).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gsell, Gisela, von Roggwil TG, in Mammern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gsell, Claus, von Roggwil TG, in Abtwil AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4848524, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Heppenstall Holding AG, in Cham, CH-170.3.000.546-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2001, S. 3683).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gsell, Gisela, von Roggwil TG, in Mammern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baar];
Gsell, Hans Peter, von Roggwil TG, in Mammern, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Baar].
Publikationsnummer: 4849446, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Heppenstall-Midvale AG, in Cham, CH-170.3.000.135-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 30.06.1997, S. 4523).
Firma neu:
Heppenstall-Midvale AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.01.2009 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gsell, Gisela, von Roggwil TG, in Baar, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gsell, Hans Peter, von Roggwil TG, in Mammern, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Baar, Präsident mit Einzelunterschrift].