Auskünfte zu Thilo Gruber
Neueste SHAB-Meldungen: Thilo Gruber
Publikationsnummer: HR02-1004564814, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
GRUBER-SCHILLING Sàrl, bisher in Sierre, CHE-113.610.361, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 163 vom 26.08.2013, Publ. 1044045).
Statutenänderung:
11.12.2018.
Firma neu:
GRUBER-SCHILLING GmbH.
Sitz neu:
Baltschieder.
Domizil neu:
c/o Sonja Berchtold-Gruber, Kreuzmattenstrasse 16, 3937 Baltschieder.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermietung und Verwaltung von Liegenschaften. Sie kann sämtliche mit dieser Tätigkeit im Zusammenhang stehenden Geschäfte betreiben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, andere Unternehmen erwerben und sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke in der Schweiz und im Ausland erwerben sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [gestrichen: Selon déclaration des gérants du 24.12.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte]. Gemäss Erklärung vom 24.12.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gruber, Thilo, von Ried-Brig, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: deutscher Staatsangehöriger];
Gruber, Urs Heinrich, deutscher Staatsangehöriger, in Grimisuat, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Sion].
Publikationsnummer: 6745644, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
VULKARO, in Adliswil, CH-020.6.000.408-4, Verein (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2011, Publ. 6221104). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister, Kurt, von Winterthur, in Illnau-Effretikon, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachofner, Raphael, von Wetzikon ZH, in Reinach AG, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gruber, Thilo, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Savi, Daniel, von Schwarzenburg, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5130052, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Gruber Forster GmbH, in Zürich, CH-020.4.035.060-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2007, S. 23, Publ. 3839342). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 14.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gruber, Thilo, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].