Auskünfte zu Stefan Grossniklaus
Einträge zum Namen Stefan Grossniklaus
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Stefan Grossniklaus
Publikationsnummer: HR02-1004908017, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Uro Bauwerk AG, in Steffisburg, CHE-103.368.069, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 20.01.2020, Publ. 1004808691).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Patrick, von Beringen, in Steffisburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Luginbühl, Ulrich, von Bowil, in Steffisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grossniklaus, Stefan, von Beatenberg, in Thun, mit Einzelprokura;
Guggisberg, Ludmilla, von Wald (BE), in Wattenwil, mit Einzelprokura [bisher: in Thun].
Publikationsnummer: 3113842, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Architekturwerkstatt 90, AG für Architektur und Raumplanung, in Thun, CH-092.3.000.235-7, Betrieb eines Architektur- und Planungsbüros zur Ausführung aller Arbeiten des Architekten und des Planers, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2004, S. 3, Publ. 2408416).
Firma neu:
Architekturwerkstatt 90, AG für Architektur und Raumplanung in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der a.o. Generalversammlung vom 04.11.2005 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dütschler, Christoph, von Oberhelfenschwil, in Bern, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grossniklaus, Stefan, von Beatenberg, in Steffisburg, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 2408416, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Architekturwerkstatt 90, AG für Architektur und Raumplanung, in Thun, CH-092.3.000.235-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 20.05.2003, S. 4, Publ. 997536).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chefsailles, Daniel, von Oberkulm, in Bern, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Urs, von Koppigen, in Hünibach (Hilterfingen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossniklaus, Stefan, von Beatenberg, in Steffisburg, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].