Auskünfte zu Michael Andreas Goll
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Michael Andreas Goll
Publikationsnummer: HR02-1004463948, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Synovatec AG, in Hohenrain, CHE-105.744.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 13.04.2015, Publ. 2091751).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Goll, Michael Andreas, von Mümliswil-Ramiswil, in Aarau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2091751, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Synovatec AG, bisher in Zug, CHE-105.744.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2008, S. 30, Publ. 4783520).
Gründungsstatuten:
16.09.1992.
Statutenänderung:
11.03.2015.
Sitz neu:
Hohenrain.
Domizil neu:
Römerweg 3, 6275 Ballwil.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief, falls Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, sonst im SHAB. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Goll, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Malters, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Huber-Lombardi, Beatrice, von Kriens, in Erstfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knüsel, Alfons Xaver, von Hohenrain, in Hohenrain, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Knüsel, Christina Emma, von Hohenrain, in Hohenrain, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Goll, Michael Andreas, von Mümliswil-Ramiswil, in Aarau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Goll, Michael, in Buchs AG, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 6366140, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Randstad (Schweiz) AG, in Wohlen AG, CH-400.9.033.439-0, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2010, S. 1, Publ. 5902494).
mit Hauptsitz in:
Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Goll, Michael, von Mümliswil-Ramiswil, in Buchs AG, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amrein, Jürg, von Schwarzenberg, in Neuenhof, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.