Auskünfte zu Katia Godenzi
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Katia Godenzi
Publikationsnummer: HR02-1005079697, Handelsregister-Amt Graubünden
Architekturbüro Alther GmbH, in Zizers, CHE-378.827.725, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2013, S.0, Publ. 6999282).
Firma neu:
Architekturbüro Alther GmbH in Liquidation.
Die Erbengemeinschaft des Theodor Alther besteht aus:
Carmen Alther, von Chur, in Felsberg, Denise Heilig-Alther, von Chur und St. Gallen, in Chur, Simone De Steffani, von Chur, in Kirchberg SG, und Lea Alther-Kunz, von Chur, in Chur. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.01.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alther, Theodor, genannt Theo, von Chur und St. Gallen, in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Godenzi, Katia, von Poschiavo, in Maienfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heilig-Alther, Denise, von Chur und St. Gallen, in Chur, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Erbengemeinschaft Theodor Alther, Gesellschafterin, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Monn, Fabian, von Tujetsch, in Chur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Liquidator.
Publikationsnummer: 6999282, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Architekturbüro Alther GmbH, in Zizers, CH-350.4.003.414-0, Quaderstrasse 66, 7205 Zizers, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.12.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Architekturleistungen;
kann General- und Totalunternehmeraufträge ausführen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Theo Alther, Architekturbüro, in Chur, gemäss Vertrag vom 19.12.2012 und Übernahmebilanz per 30.09.2012 mit Aktiven von CHF 155'136.78 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 84'6405.20, wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 50'531.58 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 19.12.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Alther, Theodor, genannt Theo, von Chur und St. Gallen, in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Heilig-Alther, Denise, von Chur und St. Gallen, in Chur, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Godenzi, Katia, von Poschiavo, in Maienfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien.