Auskünfte zu Anna Dorota Giedrys
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Anna Dorota Giedrys
Publikationsnummer: 6349286, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Novartis Vaccines and Diagnostics AG, in Basel, CH-550.0.171.441-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2011, S. 6, Publ. 5994938).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schurr-Eisinger, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Kandern (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hübscher, Karen Jane, von Dottikon, in Rheinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sulzer, Stefan, von Schaffhausen, in Reinach BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giedrys, Anna Dorota, polnische Staatsangehörige, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6245272, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Novartis Vaccines and Diagnostics Services AG, in Basel, CH-270.3.012.499-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2010, S. 6, Publ. 5874470).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giedrys, Anna Dorota, polnische Staatsangehörige, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hübscher, Karen Jane, von Dottikon, in Rheinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Melgarejo, Gustavo, argentinischer Staatsangehöriger, in Reinach BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schurr-Eisinger, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Kandern (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sulzer, Stefan, von Schaffhausen, in Reinach BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5711382, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Novartis Animal Health Services AG, in Basel, CH-270.3.012.499-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2010, S. 6, Publ. 5585982).
Statutenänderung:
28.06.2010.
Firma neu:
Novartis Vaccines and Diagnostics Services AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Novartis Vaccines and Diagnostics Services S.A.) (Novartis Vaccines and Diagnostics Services Ltd.).
Domizil neu:
Lichtstr. 35, 4056 Basel.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten und Veräusserung von immateriellen Vermögenswerten, insbesondere Patenten, die Herstellung und der Vertrieb von chemischen, pharmazeutischen, medizinisch-technischen und verwandten Produkten sowie die Erbringung von technischen, wissenschaftlichen und kommerziellen Dienstleistungen auf dem Gebiet des Gesundheitswesens. Die Gesellschaft kann sich ausserdem an anderen Unternehmen beteiligen, kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten, Grundstücke erwerben sowie alles unternehmen, was den Zweck der Gesellschaft fördert.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolge durch Publikation im SHAB oder Briefe.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Taubitz, Eric Ronald, amerikanischer Staatsangehöriger, in Pratteln, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Savitzky, Rodolfo, von Buch SH, in Arlesheim, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gunn, George, britischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Dr. Alexia, von Basel und Steffisburg, in Allschwil, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mecklenburgh, Richard, britischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Senn, Felix, von Glarus, in Zofingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mösching, Petra, von Saanen, in Brugg AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kornicker, Dr. Peter, von Oberwil BL, in Oberwil BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dubos, Jean-Claude, französischer Staatsangehöriger, in St. Louis (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maag, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Berkeley (CA/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichhorn, Felix, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rupprecht, Peter, von Basel, in Aesch BL, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baretta, Gabriele, von Basel, in Riehen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eberlein, Dr. Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ferrari, Emmanuelle Laure, von Morcote, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giedrys, Anna Dorota, polnische Staatsangehörige, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hübscher, Karen Jane, von Dottikon, in Rheinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuenberger, Matthias, von Melchnau, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marveggio, Stefania, italienische Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Melgarejo, Gustavo, argentinischer Staatsangehöriger, in Reinach BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schurr-Eisinger, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Kandern (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sulzer, Stefan, von Schaffhausen, in Reinach BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wild, Christoph, von St. Gallen, in Riehen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.