Auskünfte zu Antonio Giancola
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Antonio Giancola
Publikationsnummer: 2376003, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
go!nnovate Swiss Holding AG, in Buchs SG, CHE-280.153.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2015, Publ. 2283795).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giancola, Antonio, von Weisslingen, in Altstätten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Gajic, Sonja, von Zürich, in Buchs SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wlazlo, Lukas Wladyslaw, von Winterthur, in Altstätten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1854145, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
ORC-Power AG, in Buchs SG, CHE-212.471.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2014, Publ. 1466739).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giancola, Antonio, von Weisslingen, in Altstätten SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nett, Martin, von Luzein, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Meisterl, Walter, österreichischer Staatsangehöriger, in Klagenfurt (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 1466739, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
ORC-Power AG, in Buchs SG, CHE-212.471.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 28.08.2012, Publ. 6825922).
Statutenänderung:
10.04.2014.
Domizil neu:
Churerstrasse 35, 9470 Buchs.
Zweck neu:
Unternehmensberatung und Ausarbeitung von Strategien und deren Umsetzung, Forschung und Entwicklung im Bereich neuer Technologie- und Energieformen, Patenthaltung und Patentpflege sowie Halten von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen beteiligen, Grundeigentum und andere Vermögenswerte erwerben, halten und veräussern sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nett, Martin, von Luzein, in Chur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Giancola, Antonio, von Weisslingen, in Altstätten SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.