Auskünfte zu Heidi Ghilardi
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Heidi Ghilardi
Publikationsnummer: 977111, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
MOH Trading GmbH, in Stäfa, CH-020.4.027.758-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2010, S. 28, Publ. 5735456).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ghilardi, Heidi, von Quarten, in Stäfa, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 50'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bobst, Dieter, von Mümliswil-Ramiswil, in Regensdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 50'000.00.
Publikationsnummer: 3753462, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
MOH Trading GmbH, bisher in Hüttwilen, CH-020.4.027.758-1, Betrieb von Restaurationsbetrieben, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2006, S. 13, Publ. 3364756).
Gründungsstatuten:
23.10.2003.
Statutenänderung:
28.11.2006.
Sitz neu:
Stäfa.
Domizil neu:
Seestrasse 41, 8712 Stäfa.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Restaurationsbetrieben aller Art, und den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen, sich mit diesen zusammenschliessen, oder solche übernehmen;
desgleichen kann sie Vertretungen, Agenturen und Lizenzen übernehmen. Die Gesellschaft kann auch Liegenschaften erwerben, belehnen, verkaufen oder verwalten.
Stammkapital:
CHF 50'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag und Inventarliste vom 23.10.2003 Restaurationsinventar und Büroeinrichtungen, wofür CHF 50'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden [wie bisher].
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug-Kälin, Bernadette, von Quarten, in Hüttwilen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 49'000.--;
Hug, Felix, von Quarten, in Hüttwilen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ghilardi, Heidi, von Quarten, in Stäfa, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 50'000.--.