Auskünfte zu Günter Gellesch
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Günter Gellesch
Publikationsnummer: 4045224, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
San-Time Schweiz AG, in Gaiserwald, CH-320.3.011.639-9, Handel mit Waren aller Art usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2006, S. 10, Publ. 3350954).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gellesch, Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Gmund am Tegernsee (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3296798, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Bruno Scherrer Immobilien AG, in St. Gallen, CH-320.3.011.639-9, Handel, Verwaltung, Vermittlung, Vermietung und Überbauung von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2005, S. 11, Publ. 2691396).
Statutenänderung:
3.03.2006.
Firma neu:
San-Time Schweiz AG.
Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art insbesondere Handel mit Nahrungsergänzungsmitteln und homöopathischen Produkten. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, belasten, verwalten und veräussern, pachten und verpachten, sich an anderen Unternehmen im In-und Ausland beteiligen, solche finanzieren sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 23.12.1970 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt gemäss öffentlich beurkundetem Kaufvertrag vom 21.12.1970 die Parzellen Nr. 152 und 1918, Grundbuch St. Gallen, zum Preise von CHF 373'000.--, von welchem nach Übernahme der Grundpfandschulden von CHF 172'500.-- ein Betrag von CHF 100'000.-- auf das Grundkapital angerechnet wird. Im weitern übernimmt die Gesellschaft gem. öffentlich beurkundetem Kaufvertrag vom 21.12.1970 die Parzelle Nr. 3955, Grundbuch St. Gallen, zum Preise von CHF 409'000.--.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scherrer, Gallus, von Zwingen BE, in Mörschwil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Scherrer, Ursula, von Zwingen BE, in Mörschwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherrer, Bruno, von Zwingen, in Mörschwil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Gellesch, Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Gmund am Tegernsee (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.