Auskünfte zu Martin Gegenfurtner
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Martin Gegenfurtner
Publikationsnummer: 7026754, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Twain Alternativ Investment GmbH, bisher in Wängi, CH-440.4.018.819-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2011, Publ. 6261424).
Statutenänderung:
02.11.2012 und 31.12.2012.
Firma neu:
Rusch Immobilien GmbH.
Sitz neu:
Teufen AR.
Domizil neu:
Schützenberg 22, 9053 Teufen AR.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung, Beratung und Vermittlung von Immobilien. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, verwalten und verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und deren Geschäftsführung und Verwaltung übernehmen sowie gewerbliche Schutzrechte, Immaterialgüterrechte und Know-how erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gegenfurtner, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Wängi, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rusch, Adrian, von Appenzell, in Hauptwil (Hauptwil-Gottshaus), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 6261424, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Twain Entertainment GmbH, in Hauptwil-Gottshaus, CH-440.4.018.819-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 209 vom 28.10.2009, S. 17, Publ. 5315364).
Statutenänderung:
03.06.2011.
Firma neu:
Twain Alternativ Investment GmbH.
Sitz neu:
Wängi.
Domizil neu:
Anetswilerstrasse 29, 9545 Wängi.
Zweck neu:
Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Bereich Devisenhandel. Die Gesellschaft verwaltet das Anlagekapital der Investoren und handelt in deren Auftrag. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und deren Geschäftsführung und Verwaltung übernehmen sowie gewerbliche Schutzrechte, Immaterialgüterrechte und Know-how erwerben, verwalten und verwerten, im In- und Ausland Grundstücke erwerben, verwalten und verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichmann, Philipp, von Gommiswald, in Bischofszell, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00;
Rusch, Manuel, von Appenzell, in Hauptwil (Hauptwil-Gottshaus), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rusch, Adrian, von Appenzell, in Hauptwil (Hauptwil-Gottshaus), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 16'000.00];
Gegenfurtner, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Wängi, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 6201070, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
kiwi net GmbH, bisher in Speicher, CH-300.4.015.166-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2009, S. 3, Publ. 5003804).
Gründungsstatuten:
10.02.2006.
Statutenänderung:
01.06.2011.
Firma neu:
mivin GmbH.
Sitz neu:
Berg TG.
Domizil neu:
Rebenstrasse 18, 8572 Guntershausen bei Berg.
Zweck neu:
Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, solche erwerben oder errichten, gewerbliche Schutzrechte, Know-how und Grundeigentum erwerben, verwerten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gegenfurtner, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Speicher, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bäurle, Robin, deutscher Staatsangehöriger, in Allensbach (DE), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vinkovic, Miran, von Kreuzlingen, in Guntershausen bei Berg (Berg TG), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Vinkovic, Michael, von Kreuzlingen, in Guntershausen bei Berg (Berg TG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.