Auskünfte zu Ella Gäng-Deutschmann
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ella Gäng-Deutschmann
Publikationsnummer: 3346409, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
ELFROGA AG, in Gansingen, CHE-107.121.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2014, Publ. 1820727).
Firma neu:
ELFROGA AG in Liq..
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.01.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gäng-Deutschmann, Egon, deutscher Staatsangehöriger, in Albbruck (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Gäng-Deutschmann, Ella, deutsche Staatsangehörige, in Albbruck (DE), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boutellier, Franz Peter, von Gansingen, in Gansingen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 2540608, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Wego AG, Bauelemente, bisher in Etzgen, CH-400.3.000.302-9, Vertrieb und Montage von Bauelementen. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 28.12.1999, S. 8807).
Statutenänderung:
2.11.2004.
Sitz neu:
Wettingen.
Domizil neu:
Schwimmbadstrasse 33, 5430 Wettingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Regenass-Amsler, Werner, von Ramlinsburg, in Reigoldswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Regenass-Amsler, Verena, von Ramlinsburg, in Reigoldswil, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boutellier, Franz Peter, von Gansingen, in Gansingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Gäng-Deutschmann, Egon, deutscher Staatsangehöriger, in Albbruck (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schachen (D), Präsident];
Gäng-Deutschmann, Ella, deutsche Staatsangehörige, in Albbruck (DE), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.