Auskünfte zu Manuel Furrer
Einträge zum Namen Manuel Furrer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Manuel Furrer
Publikationsnummer: HR02-1005715900, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
Garage Carrosserie Centra AG, in Brig-Glis, CHE-312.076.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2019, Publ. 1004665561).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Manuel, von Eisten, in Eisten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonani, Claude Alfred, von Bettmeralp, in Brig-Glis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR01-1004665561, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
Garage Carrosserie Centra AG, in Brig-Glis, CHE-312.076.342, Alte Landstrasse 1, 3900 Gamsen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.06.2019.
Abspaltung:
Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der "SALDO Centraimmo AG" (CHE-107.009.698), in Brig-Glis. Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 26.04.2019 Aktiven von CHF 910'034.45 und Passiven von CHF 810'034.45 mit einem Aktivenüberschuss von CHF 100'000.--. Die Aktionärin der übertragenden Gesellschaft erhält 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung einer Autowerkstatt, den Verkauf von Fahrzeugen sowie den Betrieb einer Autospenglerei und eines Autospritzwerkes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Im Weiteren kann die Gesellschaft Lizenzen, Konzessionen und Rechte erwerben und verwerten, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Erklärungen des Verwaltungsrates können ausserdem an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre schriftlich mitgeteilt werden.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Salzmann, Diego, von Naters, in Naters, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bonani, Claude Alfred, von Bettmeralp, in Glis (Brig-Glis), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer, Manuel, von Eisten, in Eisten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
treuhand marugg + imsand ag (CHE-113.695.446), in Glis (Brig-Glis), Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 3812321, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
Seilbahngenossenschaft Schweiben, in Eisten, CHE-110.177.416, Genossenschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2011, Publ. 6302442).
Domizil neu:
c/o Furrer Manuel, Eya 3, 3922 Eisten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blumenthal, Arthur, von Eisten, in Eisten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sarbach, Charly, von Visp, in Visp, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer, Felix, von Eisten, in Eisten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schröter, Rolf, von Guttet-Feschel, in Brig (Brig-Glis), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer, Manuel, von Eisten, in Eisten, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaller, Katleen Eva, von St. Niklaus, in St. Niklaus VS (St. Niklaus), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.