Auskünfte zu Renato Führer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Renato Führer
Publikationsnummer: HR02-1004685915, Handelsregister-Amt Bern, (36)
SD-Trading AG, bisher in Seltisberg, CHE-444.750.048, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2019, Publ. 1004625430).
Statutenänderung:
16.07.2019.
Sitz neu:
Nidau.
Domizil neu:
c/o Voser Treuhand AG, Mittelstrasse 24, 2560 Nidau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den internationalen Handel mit Antiquitäten, Kunstgegenständen des 0. - 21. Jahrhunderts und historischen Fahrzeugen sowie den Kauf, Verkauf, die Vermittlung, Vermietung und Verwaltung von Immobilien im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saitovic, Nermin, von Küssnacht (SZ), in Seltisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Führer, Renato, von Ebikon, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Minster, Ludwig, von Lugano, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR01-1004625430, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
SD-Trading AG, in Seltisberg, CHE-444.750.048, Liestalerstrasse 34a, 4411 Seltisberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.04.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Rohstoffen und Waren aller Art. Die Gesellschaft kann auch Import und Export von Waren aller Art tätigen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten und erworbene Unternehmen verkaufen sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, ferner auch Patente, Lizenzen und geistiges Eigentum erwerben, verwerten, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären schriftlich oder mit elektronischer Post zuzustellen. Gemäss Erklärung vom 29.04.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Saitovic, Nermin, von Küssnacht (SZ), in Seltisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Führer, Renato, von Ebikon, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2727378, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Highlite Club Bar GmbH, in Biel BE, CH-073.4.016.395-1, Untergasse 24, 2502 Biel/Bienne, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.02.2005.
Zweck:
Betrieb und Führung eines Clubs mit Bar unter dem Namen 'Highlite Club Bar', Organisation und Durchführung von Veranstaltungen aller Art wie Partys, Konzerte und Festivals. Die Gesellschaft ist befugt, sich an andern Unternehmen im In- und Ausland, die gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, zu beteiligen, solche Unternehmungen zu erwerben oder zu pachten. Sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 30'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich.
Eingetragene Personen:
Wicki, Josef, von Flühli, in Biel BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--;
Eggimann, Steve, von Sumiswald, in Biel BE, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--;
Führer, Renato, von Ebikon, in Péry, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.