Auskünfte zu Olivier Henri Georges Froelich
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Olivier Henri Georges Froelich
Publikationsnummer: HR02-1005862479, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
valcoba AG, in Muttenz, CHE-273.147.077, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2022, Publ. 1005511397).
Statutenänderung:
29.09.2023.
Aktienkapital neu:
CHF 365'000.00 [bisher: CHF 425'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 365'000.00 [bisher: CHF 425'000.00].
Aktien neu:
36'500 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 42'500 Namenaktien zu CHF 10.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 16.06.2023 werden 6'000 Namenaktien zu CHF 10.00 vernichtet und zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 29.09.2023 festgestellt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Froelich, Olivier, französischer Staatsangehöriger, in Reinach BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005264468, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Elanco Europe GmbH, in Basel, CHE-206.040.619, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 01.02.2021, Publ. 1005088337).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heuser, Dr. Ralph, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Froelich, Olivier Henri Georges, französischer Staatsangehöriger, in Reinach (BL), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005263569, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Elanco Tiergesundheit AG, in Basel, CHE-101.648.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2021, Publ. 1005087107).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Metzner, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Wurster Nordseeküste (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bareiss, Marcel, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Froelich, Olivier Henri Georges, französischer Staatsangehöriger, in Reinach (BL), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heuser, Dr. Ralph, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].