Auskünfte zu Roland Frei
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Roland Frei
Publikationsnummer: HR02-1005836900, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Gambit Consulting AG, in Hünenberg, CHE-246.721.795, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2021, Publ. 1005323988).
Statutenänderung:
30.08.2023.
Sitz neu:
Risch.
Domizil neu:
Suurstoffi 22, 6343 Rotkreuz.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief oder in elektronischer Form. [gestrichen: Mit Erklärung vom 02.05.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Roland, von Luzern, in Hünenberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 1497733, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Gambit Consulting AG, in Zug, CHE-246.721.795, Baarerstrasse 125, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
02.05.2014.
Zweck:
Entwicklung unternehmerischer Ideen und strategischer IT-Szenarien, Lieferungen und Leistungen hinsichtlich deren technischer und organisatorischer Umsetzung sowie Betreuung von Prozessen und Applikationen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 02.05.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Pasquale, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ratte, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Siegburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Frei, Roland, von Luzern, in Hünenberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Handelsregister-Amt Zug, (170)
R. Frei Informatik, Sitz [bisher: K r i e n s ], Software-Entwicklung und - Beratung, Einzelfirma (SHAB Nr. 53 vom 17.03.1999, Seite 1749).
Sitz Neu:
C h a m.
Domizil Neu:
Alte Steinhauserstrasse 21, 6330 Cham.
Zweck:
Software- Entwicklung und -Beratung.
Eingetragene Personen Bisher:
Frei, Roland, Heimat Kriens, Luzern, in Kriens, Inhaber mit Einzelunterschrift.