Auskünfte zu Tanja Fögele
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Tanja Fögele
Publikationsnummer: 5859588, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Geburtshaus LaVie GmbH, bisher in Olten, CH-241.4.004.586-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2009, S. 16, Publ. 4895668).
Gründungsstatuten:
23.11.2004.
Statutenänderung:
30.09.2010.
Firma neu:
LaVie GmbH.
Sitz neu:
Aarau.
Domizil neu:
c/o Susanne Merki-Lüthy, Hungerbergstrasse 38, 5000 Aarau.
Zweck neu:
Betrieb einer Hebammenpraxis und / oder eines Geburtshauses, Erbringen von Dienstleistungen in der ganzheitlichen Hebammengeburtshilfe, der Gesundheitsvorsorge von Frauen und Familien vor, während und nach der Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett, Kauf von und Handel mit Waren, die mit dem Zweck der Gesellschaft in Verbindung stehen;
kann Schulungen und Seminare durchführen, die mit dem Zweck der Gesellschaft in einem Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 21'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 17.02.2009 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fögele, Tanja, deutsche Staatsangehörige, in Wangen bei Olten, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Anne-Kristin, deutsche Staatsangehörige, in Aarau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 7,000.00 (wie bisher);
Merki-Lüthy, Susanne, von Aarau, in Aarau, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Irniger-Kamber, Esther, von Metzerlen-Mariastein, in Erlinsbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Publikationsnummer: 4895668, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Geburtshaus LaVie GmbH, in Olten, CH-241.4.004.586-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2007, S. 13, Publ. 3790314).
Statutenänderung:
17.02.2009.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 17.02.2009 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Irniger-Kamber, Esther, von Metzerlen-Mariastein und Niederrohrdorf, in Erlinsbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fögele, Tanja, deutsche Staatsangehörige, in Wangen bei Olten, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.-- [bisher: in Rickenbach LU, Gesellschafterin und Geschäftsführerin];
Steiner, Anne-Kristin, deutsche Staatsangehörige, in Aarau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.--.
Publikationsnummer: 3790314, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Geburtshaus LaVie GmbH, in Olten, CH-241.4.004.586-7, Betrieb eines Geburtshauses usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2004, S. 11, Publ. 2566638).
Statutenänderung:
15.02.2007.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küffer Ackermann, Hanna, von Obersteckholz, in Kappel SO, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fögele, Tanja, deutsche Staatsangehörige, in Rickenbach LU, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.