Auskünfte zu Oliver Fiederer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Oliver Fiederer
Publikationsnummer: HR02-1005095852, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Kontravers GmbH, in Widnau, CHE-261.041.615, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2020, Publ. 1004812513).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fiederer, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Stephanskirchen (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pattis, Friedrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Rosenheim (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004622775, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Berichtigung des im SHAB Nr. 80 vom 26.04.2019, publizierten TR-Eintrags Nr. 3'798 vom 23.04.2019 Kontravers GmbH, in Au (SG), CHE-261.041.615, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2019, Publ. 1004618072).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fiederer, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Stephanskirchen (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Stphanskirchen (DE)].
Publikationsnummer: HR02-1004618072, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Kontravers GmbH, in Au (SG), CHE-261.041.615, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2017, S.0, Publ. 3407765).
Domizil neu:
Nelkenweg 7, 9435 Heerbrugg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alghisi, Anibal, von Au SG, in Au SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buob, Ralf, von Zug, in Walzenhausen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Broz, Raphael Stefan, von Mosnang, in Balgach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Fiederer, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Stphanskirchen (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pattis, Friedrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Rosenheim (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wind, Ronald Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Dornbirn (AT), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.