Auskünfte zu Mischa Ferianec
Neueste SHAB-Meldungen: Mischa Ferianec
Publikationsnummer: HR02-1004832584, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Malerei und Gipserei Ferianec GmbH, in Gsteigwiler, CHE-112.151.652, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2013, S.0, Publ. 984243).
Statutenänderung:
03.02.2020.
Firma neu:
Malerei und Gipserei Ferianec GmbH in Liquidation.
Sitz neu:
Beatenberg.
Domizil neu:
c/o Mischa Ferianec, Spirenwaldstrasse 355, 3803 Beatenberg. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.02.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferianec, Mischa, von Spiez, in Beatenberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Gsteigwiler, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Ferianec, Rachel, von Spiez, in Beatenberg, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 984243, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Malerei und Gipserei Ferianec GmbH, in Interlaken, CH-092.4.016.902-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2010, S. 5, Publ. 5597996).
Statutenänderung:
10.07.2013.
Sitz neu:
Gsteigwiler.
Domizil neu:
c/o Mischa Ferianec, Egg 66e, 3814 Gsteigwiler.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferianec, Mischa, von Spiez, in Gsteigwiler, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Interlaken].
Publikationsnummer: 5597996, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Malerei und Gipserei Ferianec GmbH, in Thun, CH-092.4.016.902-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2007, S. 3, Publ. 3922574).
Statutenänderung:
24.06.2009, 01.04.2010.
Sitz neu:
Interlaken.
Domizil neu:
Rugenparkstrasse 24, 3800 Interlaken, .
Postadresse neu:
[Postfach wurde aufgehoben].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung sämtlicher Tätigkeiten im Bausektor, insbesondere die Führung eines Malerei- und Gipsereibetriebes, sowie den Handel mit Waren jeder Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen..
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 24.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Streichung der Bestimmung über die Liberierung des Stammkapitals, da nicht zur Eintragung gehörend] [gestrichen: Liberierung Stammkapital: CHF 40'000.--.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ferianec, Sascha, von Spiez, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferianec, Mischa, von Spiez, in Interlaken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in Unterseen und mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].