Auskünfte zu Urs Fellmann
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Urs Fellmann
Publikationsnummer: HR02-1005599071, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Stiftung Alterssiedlung Sonnengarten, in Zollikon, CHE-103.393.044, Stiftung (SHAB Nr. 102 vom 31.05.2021, Publ. 1005197745).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fellmann, Urs, von Dagmersellen, in Zollikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Sandra, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 6686296, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Bethesda Pflegeresidenz AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.034.677-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2011, S. 0, Publ. 6445178).
Statutenänderung:
10.05.2012.
Firma neu:
Bethesda Alterszentren AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Alters- und Pflegezentren in der Schweiz und die Bereitstellung von Wohnungen für betagte oder pflegebedürftige Menschen sowie das Anbieten damit zusammenhängender Dienstleistungen. Sie erfüllt ihren Zweck im Rahmen des diakonischen Auftrags der christlichen Kirche, verbunden mit dem Angebot der Seelsorge sowie unter Respektierung der Freiheit und Würde jedes anvertrauten Menschen.
Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fellmann, Urs, von Dagmersellen, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwyn, Hans, von Sirnach, in Sirnach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 6514902, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Swissi AG, in Zürich, CH-020.3.037.041-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2011, S. 0, Publ. 6343614).
Statutenänderung:
12.01.2012.
Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].
Aktien neu:
1'500'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 500'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sutter, Hermann, von Appenzell, in Appenzell, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Braun, Moritz, von Eschlikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fellmann, Urs, von Dagmersellen, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fidinter AG (CH-020.9.900.392-2), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egolf, Dr. Herbert, von Zürich, in Fehraltorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Muster, Walter Jakob, von Hasle bei Burgdorf, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyler, Christian Felix, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle.