Auskünfte zu Freddy Federle
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Freddy Federle
Publikationsnummer: 6811880, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Lonza Group AG, in Basel, CH-020.3.021.634-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2012, Publ. 6703540).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Federle, Dr. Freddy, von Davos, in Gipf-Oberfrick, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geier-Cibin, Ralf Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Oberwil BL, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oehlers, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Möhlin, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Ziegler, Christoph, von Allschwil, in Basel, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Loosen, Patrick Karel Maria, belgischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wiederkehr, Andreas Christoph, von Gontenschwil, in Binningen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Lonza Group AG (Lonza Group SA) (Lonza Group SA) (Lonza Group Ltd), bisher in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2002, S. 20, Publ. 363964).
Statutenänderung:
27.03.2002.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Münchensteinerstr. 38, 4002 Basel.
Zweck:
Beteiligung in irgendwelcher Form an Gesellschaften, welche insbesondere auf dem Gebiet der Chemie, der Energie oder auf verwandten Gebieten in irgendeiner Art tätig sind, sowie Ausübung aller im Zusammenhang mit solchen Beteiligungen erforderlichen kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten. Die Gesellschaft darf auch direkt in den obgenannten Geschäftsfeldern aktiv tätig werden. Sie kann ihre Tätigkeit unter Vorbehalt der gesetzlichen Vorschriften auch auf andere Gebiete ausdehnen, die mit ihrem Zweck in direktem oder indirektem Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 55'260'070.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 55'260'070.--.
Aktien neu:
55'260'070 Namenaktien zu CHF 1.-- [bisher: 5'526'007 Namenaktien zu CHF 10.--].
Sacheinlage:
Die Gesellschaft hat bei der Erhöhung der Liberierung des Aktienkapitals von CHF 50'000.-- auf CHF 60'000.-- vom 24.09.1999 gemäss Sacheinlagevertrag vom 23.09.1999 Beteiligungen übernommen, wofür 10'000 Namenaktien zu CHF 10.--, bisher mit CHF 50'000.-- liberiert, nun mit CHF 60'000.-- liberiert wurden [wie bisher];
Sacheinlage: Die Gesellschaft hat bei der Erhöhung der Liberierung des Aktienkapitals von CHF 60'000.-- auf CHF 70'000.-- vom 06.10.1999 gemäss Sacheinlagevertrag vom 05.10.1999 Immaterialgüterrechte, Grundstücke, Zugehör, Einrichtungsgegenstände, einen Barbetrag von USD 100'000'000.--, eine Darlehensforderung sowie Beteiligungen übernommen, wofür 10'000 Namenaktien zu CHF 10.--, bisher mit CHF 60'000.-- liberiert, nun mit CHF 70'000.-- liberiert wurden [wie bisher];
Sacheinlage: Die Gesellschaft hat bei der Erhöhung der Liberierung des Aktienkapitals von CHF 70'000.-- auf CHF 80'000.-- vom 18.10.1999 gemäss Sacheinlagevertrag vom 15.10.1999 Beteiligungen übernommen, wofür 10'000 Namenaktien zu CHF 10.--, bisher mit CHF 70'000.-- liberiert, nun mit CHF 80'000.-- liberiert wurden [wie bisher];
Sacheinlage: Die Gesellschaft hat bei der Erhöhung der Liberierung des Aktienkapitals von CHF 80'000.-- auf CHF 90'000.-- vom 25.10.1999 gemäss Sacheinlagevertrag vom 22.10.1999 Beteiligungen und alles sich im Grundstück Feldeggstrasse 12, 8008 Zürich, befindliche Zugehör, Einrichtungsgegenstände, Installationen, Computer, Netzwerke, Heizungen und andere Systeme, sowie Möbel, Vorräte und andere Dekorationen übernommen, wofür 10'000 Namenaktien zu CHF 10.--, bisher mit CHF 80'000.-- liberiert, nun mit CHF 90'000.-- liberiert wurden [wie bisher];
Beabsichtigte Sachübernahme: Nach der Erhöhung der Liberierung des Aktienkapitals von CHF 90'000.-- auf CHF 100'000.-- vom 25.10.1999 gemäss näherer Angaben in den Statuten Beteiligungen, eine Chemie-Verkaufsorganisation in Brasilien, eine Fahrzeugflotte sowie Grundstücke zum Gesamtpreise von CHF 3'300'000.-- [wie bisher].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
Briefe oder SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Das Geschäftsdomizil, Münchensteinerstr. 38, 4002 Basel, ist erloschen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dirren, René, von Bürchen, in Visp, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ebner, Dr. Martin, von Grüningen, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Marchionne, Sergio, kanadischer und italienischer Staatsangehöriger, in Cham, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Gasser, Rupert, von Sainte-Croix und Beurnevésin, in Sainte-Croix, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Kalantzis, Dr. Peter, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Mach, Prof. Dr. Bernard, von Genf, in Pregny-Chambésy, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Gemünd, Markus, von Pratteln, in Hoboken (NJ, USA), Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Bähni, Heinz, von Zürich und Bolligen, in Steinhausen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Blaser, Fritz, von Langnau im Emmental, in Reinach BL, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Eschenmoser, Dr. Walter, von Zürich, in Bottmingen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
In-Albon, Dr. Beat, von Eggerberg, in Oberwil BL, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Waibel, Dr. Roland, von Diepoldsau, in Therwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Williams, Gary, Bürger der USA, in Mountain Lakes (USA), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Eberhard, Rolf, von Zürich, in Unterengstringen, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Federle, Dr. Freddy, von Davos, in Gipf-Oberfrick, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
O'Donnell, Edward G., Bürger der USA, in Princeton Junction (USA), Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Fux, Walter, von St. Niklaus, in Sissach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Hegelbach, Albert, von Adliswil und Tobel-Tägerschen, in Adliswil, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Müller-Kovacs, Ildiko, von Langendorf, in Wollerau, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Schori, René, von Radelfingen, in Allschwil, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Stiffler, Glen, von Zürich, in Maur, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher];
Imwinkelried, Dr. René, von Fiesch, in Arlesheim, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Imwinkelried, René, in Basel];
Mischler, Dr. Stéphane, von Wahlern, in Visp, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mischler, Stéphane];
Utiger, Dr. Lukas, von Baar und Luzern, in Termen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Utiger, Lukas];
Ruepp, Dr. Ronald U., von Anwil, in Maur, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Ruepp, Ronald U. ].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Lonza Group AG, in Zürich, Beteiligung in irgendwelcher Form an Gesellschaften, insbesondere auf dem Gebiet der Chemie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2001, S. 9614).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bartholot, Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schreiner, Dr. Gerhart, von Visp, in Arlesheim, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Federle, Dr. Freddy, von Davos, in Gipf-Oberfrick, Vize- Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schori, René, von Radelfingen, in Allschwil, mit Kollektivprokura zu zweien.