Auskünfte zu Daniel Remo Fanconi
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Daniel Remo Fanconi
Publikationsnummer: HR02-1004749004, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
vtm vermessungen gmbh, in Malters, CHE-407.664.166, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2018, Publ. 1004532044).
Firma neu:
vtm vermessungen gmbh in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 24.10.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fanconi, Daniel, von Poschiavo, in Lauerz, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR01-1004532044, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
vtm vermessungen gmbh, in Malters, CHE-407.664.166, Mühlering 5, 6102 Malters, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
06.12.2018.
Zweck:
Betrieb eines Vermessungsbüros sowie Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Vermessungstechnik;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Mit Erklärung vom 06.12.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Fanconi, Daniel, von Poschiavo, in Lauerz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Fanconi, Esther, von Poschiavo, in Lauerz, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 1464819, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Schenkel Vermessungen AG, in Zürich, CHE-107.462.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2013, Publ. 7214076).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenkel, Christoph, von Winterthur, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schenkel, Gabriele, von Winterthur, in Freienbach, mit Einzelprokura;
Koster Consulting AG (CH-020.3.021.312-3), in Hombrechtikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fanconi, Daniel Remo, von Poschiavo, in Lauerz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Berisha, Qaush, von Gränichen, in Gränichen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
AltmannGisler AG (CHE-420.557.124), in Freienbach, Revisionsstelle.