Auskünfte zu Alfons Faiglé
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Alfons Faiglé
Publikationsnummer: 2310587, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
ALSOFA AG, in Opfikon, CHE-100.061.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2011, Publ. 6264382).
Statutenänderung:
22.07.2015, 30.07.2015.
Firma neu:
ABS SWISS FIRE AG.
Domizil neu:
Mettlengasse 8, 8152 Opfikon.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist Erbringen von Dienstleistungen im Bereich des Liegenschaftenunterhalts, wie Hauswartungen, Ausführen von Reparaturen in diesem Zusammenhang sowie Haus-, Heizungs- und Sanitärtechnik;
Importe und Exporte sowie Handel mit Brandbekämpfungsmaterialien insbesondere von Löschungsanlagen und Feuerlöschern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte und Verträge abschliessen die dazu geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit diesem im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Beteiligungen / Grundeigentum / Immobilien zu erwerben, zu belasten, zu veräussern, zu verwalten und zu vermieten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern.
Mitteilungen neu:
[Die Bestimmung über die Mitteilungen ist aufgehoben.]. Gemäss Erklärung vom 22.07.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Faiglé, Alfons, von Winterthur, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
hit Treuhand GmbH, in Uster (CH-020.4.000.544-0), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roduner, Jakob, von Sennwald, in Thal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
ALSOFA AG, in Opfikon, Erbringen von Dienstleistungen im Bereich des Liegenschaftenunterhalts, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 26.11.1999, S. 8035).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Faiglé, Nelly, von Winterthur, in Biel BE, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Treuhand- und Inkassobüro Urs Härter, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faiglé, Alfons, von Winterthur, in Opfikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Optikon, Geschäftsführer];
D-Box Treuhand AG, in Winterthur, Revisionsstelle.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
ALSOFA GmbH, in Opfikon, Talackerstrasse 1, 8152 Glattbrugg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
31.08.1998.
Zweck:
Erbringen von Dienstleistungen im Bereich von Hauswartungen jeglicher Art;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben und veräussern.
Stammkapital:
CHF20'000.¬.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Härter, Urs, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF10'000.¬;
Vögelin, Martin, von Reigoldswil, in Rafz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF10'000.¬;
Faiglé, Alfons, von Winterthur, in Opfikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.