Auskünfte zu Dorottya Ertekes-Megyeri
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Dorottya Ertekes-Megyeri
Publikationsnummer: HR02-1004805459, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
BCS Bau Group GmbH, in Herisau, CHE-108.678.809, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2019, Publ. 1004762726).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ertekes, Jozsef, von Windisch, in Auenstein, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Ertekes-Megyeri, Dorottya, von Windisch, in Auenstein, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Coretti, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Gossau (SG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Publikationsnummer: HR02-1004762726, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Ertekes Textil Grosshandel GmbH, bisher in Auenstein, CHE-108.678.809, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 182 vom 19.09.2008, Publ. 4657674).
Statutenänderung:
08.11.2019.
Firma neu:
BCS Bau Group GmbH.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
c/o Abovo Treuhand GmbH, Schützenstrasse 38 O, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Ausführen von Hochbau-, Tiefbau-, Reinigungs- und Bauarbeiten im allgemeinen Sinne sowie Handel mit Waren aller Art und Beratung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 28.01.1998 ist aus den Statuten gestrichen worden.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ertekes, Jozsef, von Windisch, in Auenstein, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung];
Ertekes-Megyeri, Dorottya, von Windisch, in Auenstein, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 2969260, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Ertekes Textil Grosshandel GmbH, bisher in Neuenhof, CH-400.4.019.167-8, Verkauf von Mode usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.1998, S. 926).
Statutenänderung:
13.05.2005.
Sitz neu:
Auenstein.
Domizil neu:
Guggebüel 18, 5105 Auenstein.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ertekes, Jozsef, von Windisch, in Auenstein, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: in Neuenhof];
Ertekes-Megyeri, Dorottya, von Windisch, in Auenstein, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [bisher: in Neuenhof].