Auskünfte zu Gabriele Anna Ellensohn
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Gabriele Anna Ellensohn
Publikationsnummer: HR02-1005271594, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Hair damit GmbH, in Buchs (SG), CHE-108.505.439, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2018, Publ. 1004522636).
Firma neu:
Hair damit GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.08.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ellensohn, Gabriele Anna, österreichische Staatsangehörige, in Götzis (AT), Gesellschafterin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00 [bisher: in Götzis (A) (AT), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift];
Leitner, Helga, österreichische Staatsangehörige, in Grabs, Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1004522636, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Hair damit GmbH, in Buchs (SG), CHE-108.505.439, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2009, Publ. 5083596).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vetsch, Emma, von Sennwald, in Gams, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ellensohn, Gabriele Anna, österreichische Staatsangehörige, in Götzis (A) (AT), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00];
Leitner, Helga, österreichische Staatsangehörige, in Grabs, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Hair damit GmbH, in Buchs SG, Betrieb eines Coiffeursalons für Damen und Herren, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 251 vom 28.12.1998, S. 8848).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ellensohn, Gabriele Anna, österreichische Staatsangehörige, in Götzis (A), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.-- [bisher: Schwar, Gabriele, in Feldkirch (A)].