Auskünfte zu Martin René Ellenberger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Martin René Ellenberger
Publikationsnummer: 1392687, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
odep outdoor equip protec GmbH, in Villnachern, CHE-114.453.762, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 224 vom 18.11.2009, S. 2, Publ. 5349250).
Statutenänderung:
21.02.2014.
Sitz neu:
Möhlin.
Domizil neu:
Werkhofstrasse 5, 4313 Möhlin.
Zweck neu:
Handel mit Vandalenschutz- und Antilittering-Produkten, Sportgeräten, Spielanlagen und Fallschutzsysteme, Ordnungssysteme für Fahrräder sowie Ausstattungen für öffentliche Anlagen und Einrichtungen, insbesondere im Bereich von sicherheitstechnisch Produkten sowie Erbringung von in diesem Zusammenhang stehenden Dienstleistungen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Pflichten: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].[Im TR-Nr. 6668 vom 12.08.2008, publiziert im SHAB 158 vom 18.08.2008 wurde das Gründungsdatum vom 06.08.2008 vergessen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Werner K., von Hausen AG, in Villnachern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00;
Widmer-Martin, Gertrud, von Hausen AG, in Villnachern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henrion, Marcel Georges, von Möhlin, in Möhlin, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00;
Ellenberger, Martin René, von Biglen, in Oberentfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00.