Auskünfte zu Aziz El Hadar
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Aziz El Hadar
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Ide AG, in O b e r s i g g e n t h a l, Montagearbeiten aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 21.07.1997. S. 5158).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schindler, Peter Josef. von Röthenbach im Emmental, in Baden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wernli, Josef H.U., von Thalheim AG, in Baden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nubi Treuhand & Services W.P. Meier, in Obersiggenthal, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
El Hadar, Aziz, marokkanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Walter P., von Obersiggenthal, in Obersiggenthal, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Humar Treuhand Marcel Huggenberger, in Wettingen, Revisionsstelle.
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Ide AG, bisher in Baden, Montagearbeiten aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr.41 vom 03.03.1997, S.1421).
Statutenänderung:
18.06.1997.
Sitz neu:
Obersiggenthal.
Domizil neu:
Hertensteinstrasse 2, 5415 Nussbaumen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung oder telegrafisch oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Publikation im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ASI Revisions AG, in Uitikon, Revisionsstelle;
Ruoss, Alois Andreas, von Zürich und Schübelbach, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
El Hadar, Aziz, marokkanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: marokanischer Staatsangehöriger, Vizepräsident];
Wernli, Josef H.U., von Thalheim AG, in Baden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nubi Treuhand & Services W.P. Meier, in Obersiggenthal, Revisionsstelle.
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Ide AG, in Baden, Organisation und Durchführung von Montagearbeiten aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.103 vom 30.5.1996, S.3146).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nussberger, Roland, von Seengen, in Seengen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruoss, Alois Andreas, von Zürich und Schübelbach, in Zürich, Prädent, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
;
El Hadar, Aziz, marokanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Geschäftsführer);
Schindler, Peter Josef, von Röthenbach im Emmental, in Baden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.