Auskünfte zu Mario Eichenberger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Mario Eichenberger
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
General Re - CKAG Reinsurance and Investment S.à r.l., Luxembourg, Zweigniederlassung Thalwil, in T h a l w i l, Halten und Verwaltung von Beteiligungen an Gesellschaften, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 35 vom 19.02.1999, S. 1151).
mit Hauptsitz in:
Luxembourg (L).
Rechtsnatur Hauptsitz neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht [bisher: Rechtsnatur: Gesellschaft mit beschränkter Haftung].
Statuten Hauptsitz neu:
Die Statuten datieren ursprünglich vom 21.12.1994 und sind am 29.04.1999 letztmals geändert worden [bisher: Statuten-/Errichtungsdatum: Die Statuten datieren ursprünglich vom 21.12.1994 und sind am 28.12.1994 letztmals geändert worden.].
Kapital Hauptsitz neu:
Kapital: EUR 137'674'420.- [Liberierung: EUR 137'674'420.-] Anteile: 264'229 Anteile zu EUR 260.- (Gattung A) und 265'288 Anteile zu EUR 260.- (Gattung B) [bisher: Grundkapital/Haftung: Grundkapital: DM 264'758'500.- Liberierung: DM 264'758'500.- Anteile: 264'229 Anteile zu DM 500.- (Gattung A) und 265'288 Anteile zu DM 500.- (Gattung B)].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brandon, Joseph P., Bürger der USA, in Monroe (Connecticut/USA), Geschäftsführer.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CKAG Colonia Konzern AG, in Köln (D), mit 264'229 Anteilen zu EUR 260.-, Gesellschafterin [bisher: Colonia Konzern AG, in Köln (D), mit 264'229 Anteilen zu DM 500.-, Gesellschafter];
GRD Corporation, in Wilmington (Delaware/USA) mit 265'288 Anteilen zu EUR 260.-, Gesellschafter [bisher: General Re Corporation, in Wilmington (Delaware/USA) mit 265'288 Anteilen zu DM 500.-];
Eichenberger, Mario, von Beinwil am See, in Beyren (L), Geschäftsführer;
Lütke-Bornefeld, Dr. Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (D), Geschäftsführer;
Hawie, John W., Bürger der USA, in Farmington (Connecticut/USA), Geschäftsführer [bisher: in Luxembourg (L)].