Auskünfte zu Kathrin Eichenberger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Kathrin Eichenberger
Publikationsnummer: 2273363, Handelsregister-Amt Bern, (36)
arb Architekten AG, in Bern, CHE-107.906.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 05.08.2014, Publ. 1646941).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichenberger, Kathrin, von Landiswil, in Begnins, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6387200, Handelsregister-Amt Bern, (36)
AG für Bürobetrieb der ARB Arbeitsgruppe Bern, in Bern, CH-035.3.002.963-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2010, S. 3, Publ. 5672792).
Statutenänderung:
17.10.2011.
Firma neu:
arb Architekten AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(arb architectes SA).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Architektur- und Projektierungsbüros. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Odermatt, Christine, von Schwarzenburg, in Stettlen, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Wahlern, Präsidentin mit Einzelprokura];
Biffiger, Franz, von St. Niklaus und Basel, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Eichenberger, Kathrin, von Landiswil, in Begnins, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Jeanprêtre, Christophe, von Corcelles BE, in Peseux, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Ricklin, Mario, von Ernetschwil, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Keller, Rudolf Thomas, von Basel, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura].
Publikationsnummer: 4325268, Handelsregister-Amt Bern, (36)
AG für Bürobetrieb der ARB Arbeitsgruppe Bern, in Bern, CH-035.3.002.963-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2004, S. 3, Publ. 2216138).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Peter, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Visa Treuhand- und Revisions AG, in Bolligen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichenberger, Kathrin, von Landiswil, in Begnins, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Jeanprêtre, Christophe, von Corcelles BE, in Peseux, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Ricklin, Mario, von Ernetschwil, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Keller, Rudolf Thomas, von Basel, in Bern, mit Einzelprokura [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Keel Treuhand AG (CH-035.3.029.039-1), in Bolligen, Revisionsstelle.